本
文
摘
要
蒙牛集团创始人:牛根生,
1958年1月25日生于呼和浩特,1983年进入乳业工厂,从基层干起,直至担任伊利集团生产经营副总裁(同时也是伊利创始团队成员),成为“中国冰淇淋大王”;1999年离开伊利。2009年8月,辞去蒙牛集团董事长职务,成为专职慈善家。董事长牛根生的座右铭
小胜凭智,大胜靠德;
认真做事,诚信做人。
2011年6月10日蒙牛乳业发布公告称:其创始人牛根生辞任董事会主席一职,同时委任中粮集团董事长宁高宁为董事会新主席。他将保留非执行董事,并继续参与本集团之策略规划。
宁高宁,男,1958年11月9日生于山东滨州。2015年,入选“十三五”国家发展规划专家委员会成员。曾任中粮集团有限公司董事长、党组书记。现任十三届全国政协常委、十三届全国政协提案委员会委员,中化集团董事长、党组书记,兼任中国化工董事长。
2019年1月份于旭波中粮集团有限公司总裁,中国粮油有限公司董事总经理。兼任蒙牛董事长
于旭波,男,汉族,1966年1月出生,山东文登人,1988年5月加入中国 *** ,1988年8月参加工作,对外经济贸易大学国际贸易系国际贸易专业毕业,大学学历,中欧国际工商学院EMBA。
2019年4月蒙牛由陈朗担任,陈朗的工作调动,有市场人士分析称系央企内部的人士轮动。熟悉蒙牛的业内人士看来,蒙牛董事长的更换对于蒙牛的影响有限,第一大股东中粮集团于蒙牛而言,更多的扮演财务管理者的角色。具体经营则交给了总裁卢敏放